Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Сахалинэнерго" (входит в группу "РусГидро") решил прекратить полномочия генерального директора энергокомпании и назначить нового руководителя, сообщается в документах компании.
Трудовой договор с генеральным директором ПАО "Сахалинэнерго" Сергеем Иртовым прекращен 31 мая 2024 года по соглашению сторон.
Компанию он возглавлял с 26 сентября 2022 года. Новым гендиректором на срок с 1 июня по 30 августа 2024 года назначен первый заместитель гендиректора "Сахалинэнерго", главный инженер Павел Яковлев.
Согласно документам, с ним заключено "дополнительное соглашение к трудовому договору о временном переводе на должность генерального директора".
Читать на interfax.ru