Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов поддержит нового министра Сергея Цивилева и поможет ему на первом этапе. "Конечно, будучи губернатором Кузбасса, он знает энергетику лучше всего с этой стороны.
А она очень многогранна - энергетика, там очень много задач. Надеюсь на то, что вы на первом этапе ему поможете и поддержите его в этой работе", - сказал Путин на встрече с Шульгиновым.
Накануне глава государства подписал указы о новом составе кабмина после того, как предложенные кандидатуры утвердили парламентарии.
Цивилев был назначен на должность министра энергетики, ранее он был губернатором Кемеровской области. Шульгинов покинул состав правительства. -0- http://ria.ru
Читать на mfd.ru